Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Sonderegger Interactive AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.1998
Radiation du registre du commerce
20.07.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.010.041-9
IDE/TVA
CHE-100.042.105
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Internet- und anderen Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Steffen & Rausch Unternehmensberatung AG | Weinfelden | <2004 | 16.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SMC Treuhand AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sonderegger Interactive AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004940948, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sonderegger Interactive AG, in Weinfelden, CHE-100.042.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2238685). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SMC Holding AG, in Weinfelden (CHE-110.10.9.337), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2238685, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMC Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-100.042.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919977).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Firma neu:
Sonderegger Interactive AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Internet- und anderen Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Ioannidis-Sonderegger, Corinne, von Heiden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Preite, Patric, von Marbach SG, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Kurt Karl, von Diepoldsau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 919977, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMC Treuhand AG, in Weinfelden, CH-440.3.010.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2006, S. 13, Publ. 3595000).
Statutenänderung:
11.06.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen die in das Gebiet des Treuhandwesens fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 11.06.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden];
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten].