Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Huwiler Treuhand AG
Bernstrasse 102
3072 Ostermundigen
Renseignements sur Solsano 2555 Immobilien AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.1963
Radiation du registre du commerce
09.04.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ostermundigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.002.398-1
IDE/TVA
CHE-102.582.364
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Veräusserung, die Vermietung, die Verpachtung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und deren Überbauung sowie Durchführung von Umbauten, die Übernahme und das Management von Immobilienprojekten und die Beteiligung an Unternehmungen, welche den gleichen Zweck wie die Gesellschaft verfolgen. Die Gesellschaft dient zur Anlage der Mittel von Immobilienfonds im Sinne des Kollektivanlagengesetzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zwecke im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 27.11.2008 | 08.04.2013 | |
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 26.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Solsano Brügg Immobilien AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Solsano 2555 Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7140022, Registre du commerce Berne, (36)
Solsano 2555 Immobilien AG, in Ostermundigen, CH-073.3.002.398-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 5, Publ. 5982204).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Berval AG (neu:
Berval Immobilien AG), in Ostermundigen (CH-035.3.001.042-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5982204, Registre du commerce Berne, (36)
Solsano 2555 Immobilien AG, in Bern, CH-073.3.002.398-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 5, Publ. 5536366).
Statutenänderung:
20.12.2010.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o Huwiler Treuhand AG, Bernstrasse 102, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellsperger, Claudio, von Vechigen, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hayoz, Rainer, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schretter, André, von Trubschachen, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Markus, von Oberhof, in Hunzenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Hübscher, Christoph, von Radelfingen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Imsand, Chantal, von Obergoms, in Ulrichen (Obergoms), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schneider, Alexander, von Hasle bei Burgdorf, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 5536366, Registre du commerce Berne, (36)
Solsano 2555 Immobilien AG, in Bern, CH-073.3.002.398-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 6, Publ. 5153776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Im Obersteg, Beat, von St. Stephan, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Markus, von Oberhof, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Karl, von Wollerau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Daniel, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.