Renseignements sur Société Immobilière All'Immob S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société Immobilière All'Immob S.A.
- Société Immobilière All'Immob S.A. a son siège social à Alle, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction de l’entreprise Société Immobilière All'Immob S.A. qui a été fondée le 19.08.2003, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 09.11.2020.
- L’entreprise Société Immobilière All'Immob S.A. est inscrite sous l’IDI CHE-110.183.500.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Alle
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.003.111-9
IDE/TVA
CHE-110.183.500
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction, achat, vente et gérance d'immeubles.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aufigest S.A. | Delémont | <2004 | 06.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société Immobilière All'Immob S.A.
Numéro de publication: HR02-1005018735, Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière All'Immob S.A., à Alle, CHE-110.183.500, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2015, p.0, Publ. 2494507).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chapuis, Jean-Marie Léon Emile, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Hauert, Serge Robert, de Wengi, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 2494507, Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière All'Immob S.A., à Alle, CHE-110.183.500, société anonyme (No. FOSC 231 du 28.11.2014, Publ. 1848779).
Inscription ou modification de personne(s):
Chapuis, Jacques Léon Joseph, de Bonfol, à Alle, président, avec signature collective à deux;
Chapuis, Jean-Marie Léon Emile, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: président avec signature collective à deux];
Brandelet, Patrick Pierre André, de Stabio, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Brémoncourt (FR)].
Numéro de publication: 1848779, Registre du commerce Jura, (670)
Société Immobilière All'Immob S.A., à Alle, CHE-110.183.500, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2012, Publ. 6745258).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Henzelin, Pascal Michel Joël, de Coeuve, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Brandelet, Patrick Pierre André, de Stabio, à Brémoncourt (FR), vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président ou Pascal Henzelin].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.