Renseignements sur Société Coopérative Seitsemäs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société Coopérative Seitsemäs
- Société Coopérative Seitsemäs de Sierre est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- Société Coopérative Seitsemäs a été fondée le 10.01.2024.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-192.282.479.
- 5 Star Management SA, AKTS Communications SA, AKTS Engineering SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
Mathieu Truffer,
Florent Crettenand,
Félix Aimé Gheorghe Di Lenardo
les plus récents personnes habilitée à signer
Mathieu Truffer,
Florent Crettenand,
Félix Aimé Gheorghe Di Lenardo
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.2024
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Sierre
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.5.023.887-0
IDE/TVA
CHE-192.282.479
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société coopérative a pour but d'acquérir, dans un cadre académique, les compétences et les connaissances nécessaires à l'obtention du Bachelor HES-SO en économie d'entreprise au travers de la conception de projets, d'apprentissages par l'action et de collaboration sous forme de mandats avec des entreprises externes. La société coopérative peut exercer d'autres activités qui ont un rapport avec le but de la société coopérative ou qui encouragent son but directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société Coopérative Seitsemäs
Numéro de publication: HR02-1006048941, Registre du commerce Valais, (626)
Société Coopérative Seitsemäs, à Sierre, CHE-192.282.479, société coopérative (No. FOSC 9 du 15.01.2024, Publ. 1005934649).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bieri, Fabian Gaetan, de Schangnau, à Sion, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Zürcher, Simon, de Trubschachen, à Cottens (FR), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Dias Ramos, Alexandre, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Lenardo, Félix Aimé Gheorghe, de Villeneuve (VD), à Le Landeron, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Truffer, Mathieu, de St. Niklaus, à Savièse, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Crettenand, Florent, de Isérables, à Fully, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1005934649, Registre du commerce Valais, (626)
Société Coopérative Seitsemäs, à Sierre, CHE-192.282.479, Technopôle 1, 3960 Sierre, société coopérative (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.12.2023.
But:
La société coopérative a pour but d'acquérir, dans un cadre académique, les compétences et les connaissances nécessaires à l'obtention du Bachelor HES-SO en économie d'entreprise au travers de la conception de projets, d'apprentissages par l'action et de collaboration sous forme de mandats avec des entreprises externes. La société coopérative peut exercer d'autres activités qui ont un rapport avec le but de la société coopérative ou qui encouragent son but directement ou indirectement.
Parts sociales:
Aucune.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit. Durée limitée au 30.06.2026.
Personne(s) inscrite(s):
Bieri, Fabian Gaetan, de Schangnau, à Sion, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Zürcher, Simon, de Trubschachen, à Cottens (FR), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Dias Ramos, Alexandre, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 14.12.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.