Adresse
c/o Louis Jaquet
Chemin du Lucheran 37
1624 Progens
Renseignements sur Société coopérative de laiterie de Progens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative de laiterie de Progens
- Société coopérative de laiterie de Progens est actuellement actif et est dans le secteur Stockage et logistique. Le siège social se trouve à Progens.
- Société coopérative de laiterie de Progens a 3 personnes à la direction.
- Le 01.07.2014, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-238.951.353.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
Maurice Arthur Jaquier,
Christian Dany Genoud,
Louis Maurice Jaquet
les plus récents personnes habilitée à signer
Maurice Arthur Jaquier,
Christian Dany Genoud,
Louis Maurice Jaquet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.05.1917
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
La Verrerie
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-232.0.750.007-3
IDE/TVA
CHE-238.951.353
Secteur
Stockage et logistique
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Défendre les intêrets de ses membres, promouvoir dans les limites de la législation laitière fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; favoriser l'équipement technique de l'entreprise. Selon déclaration du 22.05.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société de Fromagerie et de Laiterie de Progens
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative de laiterie de Progens
Numéro de publication: 1584925, Registre du commerce Fribourg, (217)
SOCIETE DE LAITERIE DE PROGENS, à La Verrerie, CHE-238.951.353 (FOSC du 03.01.1972, p. 3).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Progens.
Nouvelle adresse:
Chemin de Lucheran 37, c/o Louis Jaquet, 1624 Progens.
Nouveau but:
Défendre les intêrets de ses membres, promouvoir dans les limites de la législation laitière fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés;
maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité;
favoriser l'équipement technique de l'entreprise. Selon déclaration du 22.05.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Communication aux membres:
par écrit.
Obligation de fournir des prestations:
selon statuts. Statuts modifiés le 22.05.2014.
Comité:
Suard Arsène, Andrey Joseph, Genoud Henri et Gobet Léon ne sont plus membres, leur signature est radiée. Jaquet Louis, secrétaire caissier, se nomme précisément Jaquet Louis Maurice, et est maintenant originaire de Bas-Intyamon et domicilié à La Verrerie. Genoud Christian, de Châtel-Saint-Denis, à La Verrerie, est nommé membre et président, et Jaquier Maurice Arthur, de Siviriez, à La Verrerie, est nommé membre et vice-président, tous deux avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.