Adresse
c/o Armand Bressoud
Chemin des Recas 20
1895 Vionnaz
D'autres adresses
Renseignements sur Société coopérative de la Jorette
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative de la Jorette
- Société coopérative de la Jorette a son siège social à Vionnaz, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 7 personnes. L'organisation a été fondée le 05.02.1998.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 25.01.2021. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VS est le suivant: CHE-102.740.203.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Armand Alphonse Bressoud,
Alexandre Della Giacoma,
Marcel Ritz,
Michel Chuard,
Roger Steiner
les plus récents personnes habilitée à signer
Armand Alphonse Bressoud,
Alexandre Della Giacoma,
Marcel Ritz,
Michel Chuard,
Roger Steiner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1998
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Vionnaz
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.5.002.750-0
IDE/TVA
CHE-102.740.203
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Procurer des logements confortables au personnel des copropriétés des immeubles de la Jorette à Torgon ainsi qu'à leur famille ; achat et vente de biens immobiliers ou d'autre nature ainsi que toutes opérations convergentes en relation avec la gestion des copropriétés du quartier de la Jorette à Torgon/Vionnaz.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative de la Jorette
Numéro de publication: HR02-1005082694, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative de la Jorette, à Vionnaz, CHE-102.740.203, société coopérative (No. FOSC 121 du 26.06.2018, Publ. 4315535).
Nouvelle adresse:
c/o Armand Bressoud, Chemin des Recas 20, 1895 Vionnaz.
Numéro de publication: 4315535, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative de la Jorette, à Vionnaz, CHE-102.740.203, société coopérative (No. FOSC 208 du 28.10.2014, Publ. 1791805).
Autres adresses:
c/o Fiduciaire Turin & Associés SA, Place de la Fontaine 9, 1868 Collombey. [biffé: c/o Pierre-Alain Pousaz, Rue du Martoret 27, 1870 Monthey].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pousaz, Pierre-Alain, de Ollon, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Benoît née de Buren, Séverine, de Lausanne, à Niederweningen, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Cochard, Alain, de Montreux, à Torgon (Vionnaz), membre, avec signature collective à deux avec le président;
Saameli, Hans, de Weinfelden, à Jongny, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bressoud, Armand, de Vionnaz, à Vionnaz, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Chuard, Michel, de Corcelles-près-Payerne, à Lutry, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Cornu, Vincent, de Mutrux, à Echallens, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Della Giacoma, Alexandre, de Gambarogno, à Ecublens (VD), membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Koul Watt, Ashok, de Vionnaz, à Vionnaz, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Ritz, Marcel, de Berneck, à Bussigny, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Steiner, Roger, de Walterswil (BE), à Vionnaz, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 1791805, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative de la Jorette, à Vionnaz, CHE-102.740.203, société coopérative (No. FOSC 140 du 23.07.2013, Publ. 991979).
Inscription ou modification de personne(s):
Koul Watt, Ashok, de Vionnaz, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.