Renseignements sur Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent
- Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent a son siège social à Botyre (Ayent), est actif et est active dans le domaine «Production de produits de boulangerie».
- La direction se compose de 4 personnes. L'organisation a été fondée le 18.08.1925.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-108.056.973.
Direction (4)
les plus récents membres de l'administration
Jean Dussex,
Freddy Aymon,
Eddy Délétroz,
Marie-Elise Fardel
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean Dussex,
Freddy Aymon,
Eddy Délétroz,
Marie-Elise Fardel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.08.1925
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Ayent
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.5.002.291-0
IDE/TVA
CHE-108.056.973
Secteur
Production de produits de boulangerie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation de boulangeries et commerces sur le territoire de la Commune d'Ayent, ainsi que le financement, l'acquisition, l'exploitation et la conservation d'immeubles s'y rattachant (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société coopérative de Boulangerie et Moulin Agricole d'Ayent
- Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent
Numéro de publication: HR02-1006029546, Registre du commerce Valais, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 20 du 29.01.2021, Publ. 1005087674).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: HR02-1005087674, Registre du commerce Valais, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 7 du 11.01.2018, Publ. 3983235).
Nouvelle adresse:
Route de Botyre 2, 1966 Botyre (Ayent).
Numéro de publication: 3983235, Registre du commerce Valais, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 153 du 10.08.2017, Publ. 3690287).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Pierrot, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Jean, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Aymon, Freddy, de Ayent, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Icogne et Lens, à Ayent, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.