Renseignements sur SIO SwissInsuranceOnline GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SIO SwissInsuranceOnline GmbH
- SIO SwissInsuranceOnline GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les assurances et des caisses de retraite. Le siège social se trouve à Aarberg.
- La direction de l’entreprise SIO SwissInsuranceOnline GmbH est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 02.09.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SIO SwissInsuranceOnline GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.07.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Aarberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-140.4.003.945-1
IDE/TVA
CHE-166.933.822
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art im In- und Ausland und die Beratung im Bereich der Versicherungswirtschaft und damit verbundene Service- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an in- oder ausländischen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Geschäfte finanzieren. Gemäss Erklärung vom 17.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Imfeld Consulting AG | Sarnen | 29.07.2011 | 25.10.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SIO SwissInsuranceOnline GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004969640, Registre du commerce Berne, (36)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, in Bern, CHE-166.933.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, S.0, Publ. 6905782).
Statutenänderung:
27.08.2020.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Bielstrasse 71, 3270 Aarberg. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Paul Walter, von Langnau im Emmental, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Reto Conradin, von Breil/Brigels, in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chonburi (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6905782, Registre du commerce Berne, (36)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, bisher in Sarnen, CH-140.4.003.945-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, Publ. 6277526).
Gründungsstatuten:
22.07.2011.
Statutenänderung:
17.10.2012.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Controlling und Consulting Paul Baumgartner dipl. Wirtschaftsprüfer, Thunstrasse 43a, 3005 Bern .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art im In- und Ausland und die Beratung im Bereich der Versicherungswirtschaft und damit verbundene Service- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an in- oder ausländischen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Geschäfte finanzieren. Gemäss Erklärung vom 17.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Werner, von Glarus Süd, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CH-140.3.001.068-9), in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Reto Conradin, von Breil/Brigels, in Chonburi (TH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Derungs, Reto];
Baumgartner, Paul Walter, von Langnau im Emmental, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6905534, Registre du commerce Obwald, (140)
SIO SwissInsuranceOnline GmbH, in Sarnen, CH-140.4.003.945-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, S. 0, Publ. 6277526). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.