Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Signum Engineering GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.10.1998
Radiation du registre du commerce
16.04.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Inwil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.021.773-4
IDE/TVA
CHE-104.319.211
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Unternehmung im Bereiche der Beratung und Projektierung von Kabelfernsehanlagen sowie allgemein im Bereiche der elektronischen Kommunikation; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Beteiligungen; Annahme und Ausrichtung von Darlehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leo Renggli GmbH
- Renggli Leo GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Signum Engineering GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005151105, Registre du commerce Lucerne, (100)
Signum Engineering GmbH, in Inwil, CHE-104.319.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046302). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Flar-Com GmbH, in Pratteln (CHE-110.355.847), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005046302, Registre du commerce Lucerne, (100)
Signum Engineering GmbH, in Inwil, CHE-104.319.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Adrian, von Ebikon und Schongau, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signum Group GmbH (CHE-334.854.585), in Horw, Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Studer, Domenik, von Luzern, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004900538, Registre du commerce Lucerne, (100)
Signum Engineering GmbH, in Inwil, CHE-104.319.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Silvan, von Schötz, in Schötz, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Domenik, von Luzern, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 340 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Studer, Claudia, von Luzern, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyer, Lukas, von Emmen, in Bättwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Silvia, von Grosswangen, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Grosswangen und Oberdorf (NW), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stierli, Adrian, von Ebikon und Schongau, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien.