Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Signer & Co. AG Herisau in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1973
Radiation du registre du commerce
18.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herisau
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.012.323-3
IDE/TVA
CHE-101.693.179
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobiliengesellschaften sowie Verwaltung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | <2004 | 17.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Signer & Co. AG Herisau
- Signer & Co AG Herisau
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Signer & Co. AG Herisau in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4737126, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Signer & Co. AG Herisau in Liquidation, in Herisau, CH-300.3.012.323-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 3, Publ. 4334934).
Löschungsgrund:
Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des provisorisch zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens vom 23.05.2008 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 4334934, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Signer & Co. AG Herisau, in Herisau, CH-300.3.012.323-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2006, S. 1, Publ. 3419408).
Firma neu:
Signer & Co. AG Herisau in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Stephan, von Trub, in Herisau, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident);
Fässler, Mario, von Appenzell, in Eggersriet, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident);
Stöcklin, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Gutenburg, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).
Numéro de publication: 3419408, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Signer & Co. AG Herisau, in Herisau, CH-300.3.012.323-3, Kauf und den Verkauf von Grundstücken usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 3, Publ. 2906030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunkel, Albert, von Rorschach, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schassberger, Friedrich, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wick, Roman, von Zuzwil SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Stefan, von Urnäsch, in Wald AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.