Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (16)
Renseignements sur Siemens Building Technologies AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.2003
Radiation du registre du commerce
19.11.2004
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Thal
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.9.053.565-0
IDE/TVA
CHE-271.185.807
Secteur
aucune information connue
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen die sich mit Produkten, Systemen und Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik und der Gebäudebewirtschaftung und damit zusammenhängenden Bereichen sowie der Elektrotechnik und Elektronik befassen; kann in den gleichen Bereichen auch selbst ein Unternehmen betreiben und Grundeigentum halten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Siemens Building Technologies SA
- Siemens Building Technologies Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Siemens Building Technologies AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2551040, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Siemens Building Technologies AG, in Thal, CH-320.9.053.565-0, Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 116 vom 20.06.2003, S. 10, Publ. 1045032).
mit Hauptsitz in:
Zürich. Wegen Löschung des Hauptsitzes infolge Übergangs der Aktiven und Passiven an die Siemens Schweiz AG, in Zürich, wird der auf die Zweigniederlassung bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 1045032, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Siemens Building Technologies AG (Siemens Building Technologies Ltd) (Siemens Building Technologies SA), in Thal, Dornierstrasse, 9423 Altenrhein, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Siemens Building Technologies AG (Siemens Building Technologies Ltd) (Siemens Building Technologies SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.12.1951 [letzte Publikation: SHAB Nr. 65 vom 04.04.2003, S. 19].
Zweck Hauptsitz:
Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen die sich mit Produkten, Systemen und Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik und der Gebäudebewirtschaftung und damit zusammenhängenden Bereichen sowie der Elektrotechnik und Elektronik befassen;
kann in den gleichen Bereichen auch selbst ein Unternehmen betreiben und Grundeigentum halten.
Eingetragene Personen:
Geisser, Lothar, von Mörschwil und Altstätten, in Lutzenberg, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götschi, Richard, von Matzendorf, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grepper, Werner, von Gurtnellen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krempl, Ernst, von Grandvaux, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Daniel, von Basel, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Samuel, von Erlenbach ZH und Buchs ZH, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stubbe, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Rheineck, mit Kollektivunterschrift zu zweien.