Renseignements sur Seiler Transport Zürich AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Seiler Transport Zürich AG
- Seiler Transport Zürich AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle opère dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 11.12.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Seiler Transport Zürich AG est inscrite sous l’IDI CHE-108.340.285.
- Entreprises avec la même adresse: Bohudin GmbH, Osmani Gelati.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.1975
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.923.824-7
IDE/TVA
CHE-108.340.285
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Transportunternehmens für den Transport, Ein- und Auslagerungen von Gütern aller Art und Personentransporte; Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Heni Investment AG in Liquidation | Cham | <2004 | 22.02.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Seiler Transport Zürich AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005905895, Registre du commerce Zurich, (20)
Seiler Transport Zürich AG, in Zürich, CHE-108.340.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Ursula, von Speicher, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Gilbert, von Walzenhausen, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005520462, Registre du commerce Zurich, (20)
Seiler Transport Zürich AG, in Zürich, CHE-108.340.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375495).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG, in Zürich (CHE-107.872.295), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 52'827.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'041.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: HR02-1005375495, Registre du commerce Zurich, (20)
Seiler Transport Zürich AG, in Zürich, CHE-108.340.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, S.0, Publ. 2004019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Hans-Peter, von Zürich, in Langnau a.A., Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Gilbert, von Walzenhausen, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon];
Baumgartner, Ursula, von Speicher, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.