Adresse
c/o Fritz-Georg Fark
Grenzstrasse 5
2558 Aegerten
Renseignements sur SeelandNet Solution GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SeelandNet Solution GmbH
- SeelandNet Solution GmbH a son siège social à Aegerten et est actif. Elle opère dans le domaine «Services de secrétariat et rédactionnels».
- SeelandNet Solution GmbH a été fondée le 25.10.2010.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 23.08.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SeelandNet Solution GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Aegerten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.048.925-6
IDE/TVA
CHE-116.132.487
Secteur
Services de secrétariat et rédactionnels
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Kostenträger und Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 06.09.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SeelandNet Solution GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005545561, Registre du commerce Berne, (36)
SeelandNet Solution GmbH, in Aegerten, CHE-116.132.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfander, Grégoire, von Rüeggisberg, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fark, Fritz Georg, von Bettingen, in Aegerten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004626197, Registre du commerce Berne, (36)
SeelandNet Solution GmbH, in Lyss, CHE-116.132.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382661).
Statutenänderung:
30.04.2019.
Sitz neu:
Aegerten.
Domizil neu:
c/o Fritz-Georg Fark, Grenzstrasse 5, 2558 Aegerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Bruno, von Wohlen bei Bern, in Dotzigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Barbara, von Ferenbalm und Oberstocken, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti-Aegler, Irene, von Rothrist, in Zumikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfander, Grégoire, von Rüeggisberg, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4382661, Registre du commerce Berne, (36)
SeelandNet Solution GmbH, in Lyss, CHE-116.132.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renz, Antoinette, von Ettingen, in Zollikofen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Treina, Antoinette, von Genève, in Lyss].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.