Renseignements sur Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen
- Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen de Menzingen est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 12.09.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce ZG avec l’IDI CHE-108.945.985.
Direction (4)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Andrea Nicole Degiorgi,
Ursula Wiss,
Gertrud Eichler,
Thomas Franz Odermatt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.1971
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.6.000.016-7
IDE/TVA
CHE-108.945.985
CHE-319.374.088 TVA
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausbreitung des Reiches Gottes durch das Apostolat, durch Erziehung und Bildung, Kranken- und Alterspflege, Betrieb einer Physiotherapie und anderer therapeutischen und medizinischen Einrichtungen; Sozialarbeit und Einsatz im kirchlichen Dienst sowie Förderung lebendiger Ortskirchen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Steinhausen | 12.09.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Acton Revisions AG | Zug | 13.05.2019 | 11.09.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Institut Menzingen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128046, Registre du commerce Zoug, (170)
Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen, in Menzingen, CHE-108.945.985, Verein (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005750557, Registre du commerce Zoug, (170)
Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen, in Menzingen, CHE-108.945.985, Verein (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiorgi, Andrea Nicole, von Willisau, in Manno, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005640214, Registre du commerce Zoug, (170)
Schweizer Provinz der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen, in Menzingen, CHE-108.945.985, Verein (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Antoinette-Gertrude, von Glarus Nord, in Menzingen, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Rosmarie, von Pfungen, in Menzingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Gertrud, von Schönholzerswilen, in Menzingen, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wiss, Ursula, von Dagmersellen, in Menzingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.