Renseignements sur Schmersal (Schweiz) AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schmersal (Schweiz) AG
- Schmersal (Schweiz) AG a son siège social à Arni AG, est actif et est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- La direction de l’entreprise Schmersal (Schweiz) AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 05.05.1995.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.04.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.282.825.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Sebastian Vallbracht,
Christian Dorr,
Giovanni Lucido,
Philip Schmersal
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.05.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arni (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.006.046-3
IDE/TVA
CHE-108.282.825
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit elektromechanischen Komponenten in der Schweiz, vor allem Teile der K.A. Schmersal GmbH & Co., D-Wuppertal; kann weitere Produkte kaufen und verkaufen, sowohl aus verwandten wie aus fremden oder neuen Bereichen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SEFID Treuhand AG | Cham | 15.06.2016 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 23.10.2014 | 14.06.2016 | |
ReviTrust Audit AG | Zürich | 10.03.2010 | 22.10.2014 | |
V.T. Verwaltungs-Treuhand AG in Liquidation | Buchs (SG) | 04.12.2007 | 09.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schmersal Schweiz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schmersal (Schweiz) AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005455351, Registre du commerce Argovie, (400)
Schmersal (Schweiz) AG, in Arni (AG), CHE-108.282.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleinrath, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Gloggnitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vallbracht, Sebastian, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dorr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004845804, Registre du commerce Argovie, (400)
Schmersal (Schweiz) AG, in Arni (AG), CHE-108.282.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531136).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucido, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Calvenzano (IT)].
Numéro de publication: HR02-1004531136, Registre du commerce Argovie, (400)
Schmersal (Schweiz) AG, in Arni (AG), CHE-108.282.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2956255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulter, Martin, von Zürich, in Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyrsch, Andreas, von Buochs, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinrath, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Gloggnitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Vallbracht, Sebastian, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lucido, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Calvenzano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.