Renseignements sur SANKOM SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SANKOM SA
- SANKOM SA a son siège social à Delémont et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise SANKOM SA est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.07.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SANKOM SA.
- Exactement à cette adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Artificial Intelligence Suisse SA, Cybèle S.A., International Business Center SM SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Catherine Anne Colette Pheulpin,
Katharina Mazourik,
Roberto Sanchez Beltran,
Sergei Mazourik
les plus récents personnes habilitée à signer
Catherine Anne Colette Pheulpin,
Katharina Mazourik,
Roberto Sanchez Beltran,
Sergei Mazourik
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Delémont
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.4.003.057-3
IDE/TVA
CHE-110.064.290
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Développement, réalisation, importation, exportation et vente de tous produits, notamment des produits textiles, des dispositifs médicaux, des produits en relation avec le sport et la santé, produits d'aliments fonctionnels inclus, des variétés d'accessoires, des marchandises de toute sorte, principalement mais non exclusivement sous la marque 'SANKOM'. La société peut exploiter des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger, en particulier des brevets, des licences, des marques, des procédés de fabrication, des dessins et des modèles (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SANKOM Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SANKOM SA
Numéro de publication: HR02-1005794145, Registre du commerce Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 115 du 16.06.2017, Publ. 3585749).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mazourik, Oksana, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature collective à deux avec Sergei Mazourik.
Numéro de publication: 3585749, Registre du commerce Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 69 du 07.04.2017, Publ. 3457121).
Inscription ou modification de personne(s):
Mazourik, Oksana, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature collective à deux avec Sergei Mazourik [précédemment: membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature individuelle];
Mazourik, Katharina, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Pheulpin, Catherine Anne Colette, de La Baroche, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois;
Sanchez Beltran, Roberto, ressortissant espagnol, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 3457121, Registre du commerce Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 115 du 16.06.2016, Publ. 2895275).
Inscription ou modification de personne(s):
Mazourik, Katharina, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Sanchez Beltran, Roberto, ressortissant espagnol, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.