Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SALDEO GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.02.2005
Radiation du registre du commerce
08.08.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hausen am Albis
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.030.559-1
IDE/TVA
CHE-112.246.927
Secteur
Services de secrétariat et rédactionnels
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Bürodienstleistungen im Sinne von Schreibservice, administrative Arbeiten, logistische und organisatorischer Arbeiten und damit zusammenhängende Kundenbetreuung, Anrufumleitungen / Telefonbeantwortung im Auftrag des Kunden; Handel mit - und Direktvertrieb von Wellness-Produkten sowie Beratung.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SALDEO GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SALDEO GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6286568, Registre du commerce Zurich, (20)
SALDEO GmbH in Liquidation, in Hausen am Albis, CH-020.4.030.559-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 30, Publ. 4841464). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4841464, Registre du commerce Zurich, (20)
SALDEO GmbH, in Hausen am Albis, CH-020.4.030.559-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2005, S. 18, Publ. 2726982).
Firma neu:
SALDEO GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalla Valle-Bachmann, Dora, von Langnau im Emmental, in Hausen am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Dalla Valle, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2726982, Registre du commerce Zurich, (20)
SALDEO GmbH, in Hausen am Albis, CH-020.4.030.559-1, Rosrainstrasse 7, 8915 Hausen am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.02.2005.
Zweck:
Erbringung von Bürodienstleistungen im Sinne von Schreibservice, administrative Arbeiten, logistische und organisatorischer Arbeiten und damit zusammenhängende Kundenbetreuung, Anrufumleitungen / Telefonbeantwortung im Auftrag des Kunden;
Handel mit - und Direktvertrieb von Wellness-Produkten sowie Beratung.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dalla Valle-Bachmann, Dora, von Langnau im Emmental, in Hausen am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Dalla Valle, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.