Renseignements sur Ruoss Getränke GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ruoss Getränke GmbH
- Ruoss Getränke GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de produits alimentaires. Le siège social se trouve à Pfäffikon SZ.
- Ruoss Getränke GmbH a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.04.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-114.632.678.
- À la même adresse comme Ruoss Getränke GmbH il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Definition Services GmbH, Getränke Weibel AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.014.087-9
IDE/TVA
CHE-114.632.678
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Getränken; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ruoss Getränke GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005732363, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ruoss Getränke GmbH, in Freienbach, CHE-114.632.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S.14, Publ. 5349382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderli, Rudolf, von Meilen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Nicole, von Zürich, in Wangen (SZ), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Jacqueline, von Sarnen, in Freienbach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5349382, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ruoss Getränke GmbH, bisher in Altendorf, CH-130.4.014.087-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 14, Publ. 5272428).
Statutenänderung:
14.10.2009.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Industriestrasse 7, 8808 Pfäffikon SZ.
Numéro de publication: 5272428, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ruoss Getränke GmbH, in Altendorf, CH-130.4.014.087-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 11, Publ. 5039842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss, Robert, von Schübelbach, in Reichenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Ruoss-Werz, Yvonne, von Schübelbach, in Reichenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Getränke Weibel AG (CH-130.0.005.458-1), in Pfäffikon SZ, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Weibel, Roger, von Oberkirch, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.