Filiales (2)
Renseignements sur Roulin Frères S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Roulin Frères S.A.
- Roulin Frères S.A. est active dans le secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bercher.
- Roulin Frères S.A. a été fondée le 07.01.1969.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.11.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Roulin Frères S.A. est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-105.731.991.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Maxime Cosandier,
Simone Roulin,
Christophe Roulin,
Olivier Roulin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.01.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bercher
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.172.728-2
IDE/TVA
CHE-105.731.991
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Transports routiers, travaux de terrassements en tous genres, achat, vente, entretien et réparation de tous véhicules automobiles et machines de chantier.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 14.02.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Lausanne SA | Lausanne | 13.07.2004 | 13.02.2018 | |
Office de contrôle et d'expertise SA | Lausanne | <2004 | 12.07.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Roulin Frères SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roulin Frères S.A.
Numéro de publication: HR02-1005014160, Registre du commerce Vaud, (550)
Roulin Frères S.A., à Bercher, CHE-105.731.991 (FOSC du 08.10.2020, p. 0/1004995925). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Saillon (CHE-417.487.492).
Numéro de publication: HR02-1004995925, Registre du commerce Vaud, (550)
Roulin Frères S.A., à Bercher, CHE-105.731.991 (FOSC du 23.03.2020, p. 0/1004858434). L'administrateur Roulin Christophe signe désormais individuellement. Signature collective à deux est conférée à Cosandier Maxime, de La Neuveville, à Montanaire, sous-directeur, et Roulin Simone, d'Amden, à Bercher.
Numéro de publication: HR02-1004858434, Registre du commerce Vaud, (550)
Roulin Frères S.A., à Bercher, CHE-105.731.991 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516819). La signature de Cottier Véronique est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.