Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Rom Invest SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.1997
Radiation du registre du commerce
01.07.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Allschwil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.004.059-9
IDE/TVA
CHE-103.579.005
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt kommerzielle Aktivitäten jeglicher Art, insbesondere den Import und Export von Waren, Organisation von Reisen in der Schweiz und im Ausland, Personentransporte in der Schweiz und im Ausland, zur direkten oder indirekten Erfüllung des Zwecks. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, überbauen, verkaufen und verwalten sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich insbesondere an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire DRP SA | Genève | 10.06.2008 | 22.10.2012 | |
Fiduciaire Didier Poncioni SA, en liquidation | Genève | <2004 | 09.06.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rom Invest SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2242355, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rom Invest SA, in Allschwil, CHE-103.579.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1375037). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'RebA Management und Finanzdienstleistungen AG' (CHE-115.688.629), in Allschwil, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1374545, Registre du commerce Valais, (626)
Rom Invest SA, à Sion, CHE-103.579.005, société anonyme (No. FOSC 206 du 23.10.2012, Publ. 6901148). Par suite de transfert du siège à Allschwil, la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Campagne. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais Central.
Numéro de publication: 1375037, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rom Invest SA, bisher in Sion, CHE-103.579.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012 Publ. 6901148).
Gründungsstatuten:
23.04.1979.
Statutenänderung:
05.10.2012, 04.02.2014.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Klinkerweg 15, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt kommerzielle Aktivitäten jeglicher Art, insbesondere den Import und Export von Waren, Organisation von Reisen in der Schweiz und im Ausland, Personentransporte in der Schweiz und im Ausland, zur direkten oder indirekten Erfüllung des Zwecks. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, überbauen, verkaufen und verwalten sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich insbesondere an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Roger, von Dallenwil, in Allschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].