Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Roduner & Kilga GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.01.1998
Radiation du registre du commerce
03.07.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Amriswil
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.003.242-9
IDE/TVA
CHE-104.040.186
Secteur
Etudes techniques, physiques et chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellen von Elektroplanungen, Durchführung von Installationskontrollen und Beratungen sowie Planung und Erstellung von Gebäudeautomationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- regiNet GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roduner & Kilga GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 956229, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Roduner & Kilga GmbH, in Amriswil, CH-440.4.003.242-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 29, Publ. 5097522). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Giger Elektro Service GmbH, in Amriswil (CH- 440.4.003.241-3), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5097522, Registre du commerce Thurgovie, (440)
regiNet GmbH, in Amriswil, CH-440.4.003.242-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 24.09.2003, S. 11, Publ. 1184998).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Firma neu:
Roduner & Kilga GmbH.
Zweck neu:
Erstellen von Elektroplanungen, Durchführung von Installationskontrollen und Beratungen sowie Planung und Erstellung von Gebäudeautomationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 1184998, Registre du commerce Thurgovie, (440)
regiNet GmbH, in Amriswil, Nutzung elektronischer Medien für Werbe- und Verkaufszwecke. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.1998, S. 528).
Statutenänderung:
17.09.2003.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Elektrotechnik, insbesondere Hausinstallationskontrollen, Sicherheitsnachweise, Beratungen und Planungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremminger, Regula, von Emmen, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Werner, von Romoos, in Oberaach (Amriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--].