Renseignements sur RK Handels GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RK Handels GmbH
- RK Handels GmbH est active dans le secteur «Commerce avec machines» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction de l’entreprise RK Handels GmbH est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.02.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI RK Handels GmbH.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Frieri Architekten AG, GlobalBroker Risk AG, Immobridge AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.04.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.807.505-7
IDE/TVA
CHE-137.267.041
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Grosshandel mit elektronischen Geräten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RK Handels GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005415550, Registre du commerce Lucerne, (100)
RK Handels GmbH, in Luzern, CHE-137.267.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789268).
Domizil neu:
Langensandstrasse 74, 6005 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004789268, Registre du commerce Lucerne, (100)
RK Handels GmbH, in Luzern, CHE-137.267.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614628).
Domizil neu:
Zimmeregg 18, 6014 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Peter Blasius Antonius, von Erlach, in Weggis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cekic, Vesna, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dordic, Lazar, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004614628, Registre du commerce Lucerne, (100)
RK Handels GmbH, in Luzern, CHE-137.267.041, Udelbodenrain 2, 6014 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Grosshandel mit elektronischen Geräten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Neuhaus, Peter Blasius Antonius, von Erlach, in Weggis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cekic, Vesna, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.