Renseignements sur Richebourg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Richebourg AG
- Richebourg AG a son siège social à Altdorf UR et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.08.2020.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce UR est le suivant: CHE-110.637.694.
- Entreprises avec la même adresse comme Richebourg AG: AB Kommerz AG, Agro Finance AG, ANNMAR YACHTS AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.04.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.027.183-8
IDE/TVA
CHE-110.637.694
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie Übernahme von Management-, Kontroll- und Koordinationsfunktionen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zurfluh Treuhand AG | Baar | 04.03.2010 | 30.04.2012 | |
Fidura Treuhand AG | Zug | 03.05.2004 | 03.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Richebourg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004953542, Registre du commerce Uri, (120)
Richebourg AG, in Altdorf (UR), CHE-110.637.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118355).
Statutenänderung:
31.07.2020.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marais, Charles Claude, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Bürglen (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altdorf (UR)].
Numéro de publication: 3118355, Registre du commerce Uri, (120)
Richebourg AG, in Altdorf (UR), CHE-110.637.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurfluh, Erwin, von Gurtnellen, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marais, Charles Claude, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1711445, Registre du commerce Uri, (120)
Richebourg AG, in Altdorf UR, CHE-110.637.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1518655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiners, Peter, von Unterägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurfluh, Erwin, von Gurtnellen, in Goldau(Arth), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Marais, Charles Claude, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elarduspark (ZA)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.