Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur RHS InfoSys GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.01.2008
Radiation du registre du commerce
23.11.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Böbikon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.030.190-2
IDE/TVA
CHE-114.049.036
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit sowie Herstellung und Vertrieb von Hard- und Software, EDV-Vernetzung und -Kommunikation sowie Beratung, Schulung und Unterstützung Dritter in diesen Bereichen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Personal an Dritte verleihen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RHS InfoSys GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005029332, Registre du commerce Argovie, (400)
RHS InfoSys GmbH, in Böbikon, CHE-114.049.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002879). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ventoo AG, in Zürich (CHE-114.727.758), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005002879, Registre du commerce Argovie, (400)
RHS InfoSys GmbH, in Böbikon, CHE-114.049.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Pascal, von Schneisingen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwitter, Heinz, von Schneisingen, in Böbikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwitter-Luprich, Rosemarie, von Schneisingen, in Böbikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ventoo AG (CHE-114.727.758), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lüthi, Andreas, von Aarau, in Buchs (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Patrick, von Aarau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004720695, Registre du commerce Argovie, (400)
RHS InfoSys GmbH, in Böbikon, CHE-114.049.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3179323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwitter, Pascal, von Schneisingen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Schwitter, Heinz, von Schneisingen, in Böbikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schwitter-Luprich, Rosemarie, von Schneisingen, in Böbikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].