Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (12)
Renseignements sur Renovit AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2003
Radiation du registre du commerce
17.11.2015
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Frauenfeld
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.9.016.359-1
IDE/TVA
CHE-364.549.365
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Brand- und Wasserschadensanierung. Im Weitern ist die Gesellschaft als Generalunternehmung in Konstruktionssachen, der Maurerei, der Malerei, des Metallbaus, von Renovationen, von Inneneinrichtungen und Raumausstattungen tätig; kann Beteiligungen und Liegenschaften verwalten sowie Schutzrechte verwerten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Renovit SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Renovit AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2485137, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Renovit AG, in Frauenfeld, CHE-364.549.365, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497078).
mit Hauptsitz in:
Gisikon. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 6497078, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Renovit AG, in Frauenfeld, CH-440.9.016.359-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2005, S. 11, Publ. 3015046).
mit Hauptsitz in:
Wallisellen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-660.0.133-980-8.
Hauptsitz neu:
Gisikon [bisher: Hauptsitz: Wallisellen].Registrierung Hauptsitz neu: [Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst. [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartl, Markus, von Solothurn, in Savigny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Guido, von Sargans, in Maienfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Jürg, von Kirchdorf BE, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Daniel, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryffel, Bruno, von Zürich, in Schwyz, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buholzer, Franz, von Malters und Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Anton, von Neuenhof, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3015046, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Renovit AG, in Frauenfeld, CH-440.9.016.359-1, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Brand- und Wasserschadensanierung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2004, S. 13, Publ. 2459666).
mit Hauptsitz in:
Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Dr. Alfred, von Attelwil, in Knonau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voser, Anton, von Neuenhof, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ruswil].