Renseignements sur Red Heights AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Red Heights AG
- Red Heights AG est une Société anonyme basée à Thalwil. Red Heights AG appartient au secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 13.01.2021.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.08.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-150.882.567.
- Entreprises avec la même adresse comme Red Heights AG: BYYOND GmbH, DUAL Swiss GmbH, Infusionen und Pflege GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.049.662-0
IDE/TVA
CHE-150.882.567
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern sowie Darlehen aufnehmen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Red Heights AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006112509, Registre du commerce Zurich, (20)
Red Heights AG, in Thalwil, CHE-150.882.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berlin (DE)].
Numéro de publication: HR02-1005332488, Registre du commerce Zurich, (20)
Red Heights AG, in Thalwil, CHE-150.882.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirth, Doris, von Urnäsch, in Lengnau (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005185702, Registre du commerce Zurich, (20)
Red Heights AG, in Thalwil, CHE-150.882.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075693).
Domizil neu:
Im Park 4, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusermann, Carole, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Klötzner, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.