Renseignements sur Red Bull AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Red Bull AG
- Red Bull AG a son siège social à Baar et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- La direction se compose de 8 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.12.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Red Bull AG est le suivant : CHE-102.285.067.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christopher Reindl,
Daniel Kallay,
Marco Camenzind,
Dr. Robert Alexander Korach
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexander Kirchmayr,
Franz Watzlawick,
Christopher Reindl,
Daniel Kallay,
Marco Camenzind
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.11.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.019.658-8
IDE/TVA
CHE-102.285.067
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gross- und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Marke 'Red Bull' sowie Inverkehrbringen von 'Red Bull Energy Drink' in der Schweiz und anderen Exportmärkten. Die Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Media-Inhalten und -programmen aller Art, insbesondere für Fernsehen, Video, Rundfunk, Internet, Print sowie Telekommunikations- und Multimediatechnologien. Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Tourneeproduktionen, Festivals, Konzerten und Sportanlässen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
GUMMIBÄRLI | 20.06.2002 | radiée | 06465/2001 |
Dernières notifications FOSC pour Red Bull AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005641449, Registre du commerce Zoug, (170)
Red Bull AG, in Baar, CHE-102.285.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachinger, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Plainfeld (AT), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Viechtbauer, Dr. Volker, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchmayr, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Prokurist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watzlawick, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Kirchberg bei Tirol (AT), Prokurist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004725467, Registre du commerce Zoug, (170)
Red Bull AG, in Baar, CHE-102.285.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, S.0, Publ. 2944585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korach, Dr. Robert Alex, von Kilchberg (ZH), in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 2944585, Registre du commerce Zoug, (170)
Red Bull AG, in Baar, CHE-102.285.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6846240).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Zweck neu:
Gross- und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten der Marke 'Red Bull' sowie Inverkehrbringen von 'Red Bull Energy Drink' in der Schweiz und anderen Exportmärkten. Die Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Media-Inhalten und -programmen aller Art, insbesondere für Fernsehen, Video, Rundfunk, Internet, Print sowie Telekommunikations- und Multimediatechnologien. Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Tourneeproduktionen, Festivals, Konzerten und Sportanlässen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.