Renseignements sur RC électricité Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RC électricité Sàrl
- RC électricité Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Vétroz. RC électricité Sàrl appartient au secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 28.05.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 28.08.2019.
- L'IDI d'entreprise est CHE-176.150.129.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.05.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vétroz
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.014.954-3
IDE/TVA
CHE-176.150.129
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'une entreprise d'électricité soit installations électriques en tous genres ainsi que toutes autres activités industrielles ou commerciales (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RC électricité Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004704609, Registre du commerce Valais, (626)
RC électricité Sàrl, à Vétroz, CHE-176.150.129, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 10.03.2015, p.0, Publ. 2033505).
Nouvelle adresse:
Route des Ateliers 9, 1963 Vétroz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reduce, Christian, de Nendaz, à Vétroz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
ELECTRICITE SEDUNOISE SA (CHE-105.027.828), à Sion, associée, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00;
Meyer, Stéphane, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, président des gérants, avec signature collective à deux;
Rey, Jacques Robert, dit Jacky, de Ayent, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Savioz, Yves , de Saxon, à Saxon, gérant, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2033505, Registre du commerce Valais, (626)
RC électricité Sàrl, à Vétroz, CHE-176.150.129, société à responsabilité limitée (No. FOSC 103 du 31.05.2013, Publ. 7210652).
Nouvelle adresse:
Impasse des Artisans 14, 1963 Vétroz.
Numéro de publication: 7210652, Registre du commerce Valais, (626)
RC électricité Sàrl, à Vétroz, CH-626.4.014.954-3, c/o Christian Reduce, Rue de l'industrie 35, 1963 Vétroz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.05.2013.
But:
L'exploitation d'une entreprise d'électricité soit installations électriques en tous genres ainsi que toutes autres activités industrielles ou commerciales (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 30'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat de transfert de patrimoine du 02.05.2013 et inventaire au 31.12.2012 il est fait apport de certains actifs de CHF 205'680.26 et de certains passifs envers les tiers de CHF 62'066.87 de l'entreprise individuelle 'RC électricité Reduce Christian ' à Vétroz (CH-626.1.011.073-2), soit un actif net de CHF 143'613.39 contre remise de 30 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 113'613.39 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée. Toute autre communication par lettre recommandée ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Reduce, Christian, de Nendaz, à Vétroz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 02.05.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.