Renseignements sur Quali-Nurse GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Quali-Nurse GmbH
- Quali-Nurse GmbH a son siège social à Gränichen et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- L’entreprise a été fondée le 18.08.2023.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 03.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-238.212.913.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.08.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Gränichen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.453.435-7
IDE/TVA
CHE-238.212.913
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und den Verleih von Personal, insbesondere für medizinische und pflegerische Berufe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Quali-Nurse GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120668, Registre du commerce Argovie, (400)
Quali-Nurse GmbH, in Gränichen, CHE-238.212.913, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Daniel Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00].
Numéro de publication: HR01-1005822209, Registre du commerce Argovie, (400)
Quali-Nurse GmbH, in Gränichen, CHE-238.212.913, Quellstrasse 5, 5722 Gränichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie die Vermittlung und den Verleih von Personal, insbesondere für medizinische und pflegerische Berufe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thaler, Daniel Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Müller, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.