Renseignements sur Pon.Bike (Schweiz) GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pon.Bike (Schweiz) GmbH
- Pon.Bike (Schweiz) GmbH avec son siège à Dierikon est une Société à responsabilité limitée du domaine «Commerce de biens de consommation». Pon.Bike (Schweiz) GmbH est actif.
- Pon.Bike (Schweiz) GmbH a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.12.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.325.835.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AFP Group GmbH, Bettcher GmbH, El Awamry, CréaDécor, Handelsvertretungen.
Direction (4)
les plus récents personnes habilitée à signer
Manuel Behlen,
Moritz Alexander Failenschmid,
Philipp Trevor Van Randwijk
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.09.1992
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dierikon
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.034.762-0
IDE/TVA
CHE-103.325.835
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorwiegend auf dem schweizerischen Markt Import-, Export-, Gross- und Einzelhandel und Produktion und Montage von Sport- und Freizeitartikeln, insbesondere von Fahrrädern und Zubehör, einschliesslich Betrieb von dafür notwendigen Service- und Unterhaltseinrichtungen sowie Übernahme von einschlägigen Marken- und Handelsvertretungen; kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 05.12.2013 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 25.02.2010 | 04.12.2013 | |
Treuhand Peter Lenz | Jonschwil | <2004 | 15.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pon.Bike (Switzerland LLC)
- Pon.Bike (Svizzera S.a.g.l.)
- Pon.Bike (Suisse S.à.r.l.)
- Derby Cycle (Switzerland LLC)
- Derby Cycle Schweiz GmbH
- Derby Cycle (Svizzera S.a.g.l.)
- Derby Cycle (Suisse S.à.r.l.)
- swissbike Piero Zurino GmbH
- PIERO ZURINO AG
- Piero Zurino AG
- Zurino Piero AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pon.Bike (Schweiz) GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005637131, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pon.Bike (Schweiz) GmbH, in Dierikon, CHE-103.325.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kind, Marco, niederländischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Failenschmid, Moritz Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Behlen, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Molbergen (DE), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005548292, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pon.Bike (Schweiz) GmbH, in Dierikon, CHE-103.325.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ratermann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Cloppenburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004844329, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pon.Bike (Schweiz) GmbH, in Dierikon, CHE-103.325.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828122).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Randwijk, Philip, niederländischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kind, Marco, niederländischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.