Renseignements sur Plimm SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Plimm SA
- Plimm SA est actuellement actif et est dans le secteur Service concernant conseil aux entreprises. Le siège social se trouve à Vuadens.
- La direction de l’entreprise Plimm SA qui a été fondée le 08.12.1980, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 11.03.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-108.816.678.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vuadens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.009.327-7
IDE/TVA
CHE-108.816.678
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Marketing, management, fiducie, gestion financière, transactions et promotions immobilières et mobilières en Europe et en Suisse, participations économiques et industrielles, opérations financières internationales pour des participations industrielles et développement de toutes nouvelles technologies, ainsi que pour des actions commerciales et humanitaires. (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ecole d'esthétique et de massage Plimm SA
- Mehdimare SA.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Plimm SA
Numéro de publication: HR02-1005425107, Registre du commerce Fribourg, (217)
Plimm SA, à Vuadens, CHE-108.816.678 (FOSC du 05.10.2020, p. 0/1004992372).
Personne radiée:
Pirali Michaël Rachid P, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004992372, Registre du commerce Fribourg, (217)
Plimm SA, à Vuadens (préc. à Neuchâtel), CHE-108.816.678 (FOSC du 13.09.2019, p. 0/1004715745).
Siège:
Vuadens. La mention "précédemment à Neuchâtel" est radiée.
Nouvelles personnes inscrites:
Gurtner Serge Ernest, de Schwarzenberg, à Midoun (TN), signature collective à deux;
Pirali Michaël Rachid P, d'Estavayer, à Remicourt (BE), signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004715745, Registre du commerce Fribourg, (217)
Plimm SA, à Vuadens (préc. à Neuchâtel), CHE-108.816.678 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
Route des Colombettes 325, 1628 Vuadens.
Personne radiée:
Pirali Emile, directeur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Corpataux Christophe, de Matran, à Noréaz, directeur, signature collective à deux avec l'administratrice.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.