Renseignements sur Pitlane Automotive Engineering SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pitlane Automotive Engineering SA
- Pitlane Automotive Engineering SA avec son siège à Apples est actif. Pitlane Automotive Engineering SA est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 30.07.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-332.351.391.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hautemorges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.198.694-4
IDE/TVA
CHE-332.351.391
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités en matière de préparation, d'entretien et de design de voitures de sport, tant au niveau de la mécanique que de la carrosserie, ainsi que l'homologation des modifications des véhicules, également le commerce de pièces détachées dans le domaine de l'automobile. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens mobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pitlane Automotive Engineering SA
Numéro de publication: HR02-1006097354, Registre du commerce Vaud, (550)
Pitlane Automotive Engineering SA, à Hautemorges, CHE-332.351.391 (FOSC du 18.10.2021, p. 0/1005314784). Szita-Rajap Gillian n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Branco Cristovao Paulo, du Portugal, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005314784, Registre du commerce Vaud, (550)
Pitlane Automotive Engineering SA, à Hautemorges, Route de Pampigny 58 G, 1143 Apples, CHE-332.351.391. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
07.10.2021.
But:
la société a pour but toutes activités en matière de préparation, d'entretien et de design de voitures de sport, tant au niveau de la mécanique que de la carrosserie, ainsi que l'homologation des modifications des véhicules, également le commerce de pièces détachées dans le domaine de l'automobile. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens mobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
soit en forme écrite soit dans la Feuille officielle suisse du commerce soit par courriel.
Administration:
Szita-Rajap Gillian, de Genève, à Aubonne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Selon déclaration du 07.10.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.