Adresse
Chemin du Chantey 5, Fontanivent
1817 Brent
Renseignements sur Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
- Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture de Brent est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actif.
- Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture a été fondée le 10.01.1984.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 12.06.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-107.987.509.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.121.522-5
IDE/TVA
CHE-107.987.509
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Bureau d'architecture et exécution de tous mandats afférents.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 26.06.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Michel Favre SA | Lausanne | <2004 | 25.06.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pierre Steiner SA, Bureau d'architecture
- Steiner Pierre SA Bureau d'architecture
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture
Numéro de publication: HR02-1005766688, Registre du commerce Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CHE-107.987.509 (FOSC du 03.11.2015, p. 0/2459893). Steiner Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 2459893, Registre du commerce Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CHE-107.987.509 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
chemin du Chantey 5, Fontanivent, 1817 Brent. Steiner Fabien est maintenant à Corseaux.
Numéro de publication: 5933384, Registre du commerce Vaud, (550)
Pierre Steiner S.A., Bureau d'architecture, à Montreux, CH-550-0121522-5, bureau d'architecture et exécution de tous mandats afférents (FOSC du 26.06.2008, p. 19/4545480). Steiner Pierre est nommé président.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Steiner Fabien, de La Côte-aux-Fées, à Vevey.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.