Renseignements sur Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG
- Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG a son siège social à Hünenberg See et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction de l’organisation Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG qui a été fondée le 09.07.1940, se compose de 7 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 31.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.380.905.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: LeSuperbe AG, LeSuperbe Immobilien AG, LeSuperbe Services AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Maria Santarcangelo,
Mariette Häfliger,
Simon Gander,
Richard Walter Gander,
Julius Schärli-Koller
les plus récents personnes habilitée à signer
Maria Santarcangelo,
Mariette Häfliger,
Simon Gander,
Richard Walter Gander,
Julius Schärli-Koller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.07.1940
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hünenberg
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.7.000.229-6
IDE/TVA
CHE-110.380.905
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Freiwillige berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 05.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006097888, Registre du commerce Zoug, (170)
Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG, in Hünenberg, CHE-110.380.905, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer-Wiss, Christine, von Sins, in Dietwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cook, Karen, von Luzern, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Mariette, von Buttisholz, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santarcangelo, Maria, italienische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005171348, Registre du commerce Zoug, (170)
Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG, in Hünenberg, CHE-110.380.905, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Martin, von Sursee, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gander, Simon, von Beckenried, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cook, Karen, von Luzern, in Buttisholz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens];
Gander, Richard, von Beckenried, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004714650, Registre du commerce Zoug, (170)
Personalversicherung der Lustenberger + Dürst AG, in Hünenberg, CHE-110.380.905, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, S.0, Publ. 6106190).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer-Wiss, Christine, von Sins, in Dietwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiss, Christine].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.