Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
8608 Bubikon
Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.03.1945
Radiation du registre du commerce
03.10.2018
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bubikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.902.588-0
IDE/TVA
CHE-110.248.223
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Maschinenfabrik Schulthess AG, in Bubikon, sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Tod sowie Unterstützung des Vorsorgenehmers oder seiner Hinterlassenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 09.09.2008 | 02.10.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG
- Personalfürsorge-Stiftung der Firma Maschinenfabrik Schulthess AG
- Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Schulthess AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004467882, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG in Liquidation, in Bubikon, CHE-110.248.223, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3183807). Die Stiftung wird gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.09.2017 gelöscht.
Numéro de publication: 3183807, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon, CHE-110.248.223, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021441).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.07.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huonder, Gion Antoni, von Disentis/Mustér, in Turbenthal, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Botella, Luis Bernardo, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spahr, Martin, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Reto, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2021441, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon, CHE-110.248.223, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch und Törbel, in Embrach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Christian Andreas, von Trub, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huonder, Gion Antoni, von Disentis/Mustér, in Turbenthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Botella, Luis Bernardo, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Martin, von Wyssachen, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Reto, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].