Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.08.1941
Radiation du registre du commerce
17.10.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Biberist
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-251.7.000.016-0
IDE/TVA
CHE-109.675.742
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die freiwillige, überobligatorische Fürsorge für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und in besonderen Notlagen. Destinatäre sind das Personal der Stifterfirma und deren Angehörige und Hinterlassenen sowie Personen, für die der Arbeitnehmer nachweisbar bis zuletzt gesorgt hat.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalfürsorgestiftung der Firma Ghielmetti AG.
- Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe
- Personalversicherung der Firma Ghielmetti AG.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3063338, Registre du commerce Soleure, (241)
Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe in Liquidation, in Biberist, CH-251.7.000.016-0, Die freiwillige, überobligatorische Fürsorge für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod, Invalidität usw., Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2004, S. 16, Publ. 2341946). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 2341946, Registre du commerce Soleure, (241)
Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe, in Biberist, Die freiwillige, überobligatorische Fürsorge für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod, Invalidität usw., Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 12, Publ. 2245672).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, bei Ghielmetti AG, Industriestrasse 6, 4562 Biberist. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.04.2004 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Rolf, von Oberdorf SO, in Oberdorf SO, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwaninger, Hans Peter, von Winterthur, in Lommiswil, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Lohn-Ammannsegg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Bettina, von Trub, in Derendingen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2245672, Registre du commerce Soleure, (241)
Personalfürsorgestiftung der Ghielmetti-Gruppe, in Biberist, Die freiwillige, überobligatorische Fürsorge für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod, Invalidität usw., Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 14, Publ. 2212084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Hubert, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.