Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG
Sonnenhof
3635 Uebeschi
Renseignements sur Personalfürsorgestiftung der Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.1979
Radiation du registre du commerce
26.05.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Uebeschi
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.004.208-4
IDE/TVA
CHE-109.766.221
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen a) an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst; b) an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; c) im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist; ferner beim Fehlen solcher Personen an seine gesetzlichen Erben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalfürsorgestiftung der Burkhalter Dr. Ed., Finanz- und Unternehmensberatung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Personalfürsorgestiftung der Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2853586, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, in Uebeschi, CH-092.7.004.208-4, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2004, S. 5, Publ. 2292130). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 5.4.2005 aufgehoben. Die Stiftung wird in Anwendung von Art. 104 HRegV von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 2292130, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, bisher in Thun, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 4, Publ. 1242404).
Urkundenänderung:
2.12.2003.
Sitz neu:
Uebeschi.
Domizil neu:
c/o Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, Sonnenhof, 3635 Uebeschi.
Zweck neu:
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen a) an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst;
b) an den Arbeitnehmer in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt;
c) im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist;
ferner beim Fehlen solcher Personen an seine gesetzlichen Erben.
Organisation neu:
Stiftungsrat mit 2 Mitgliedern, nach VO BVG tätige Kontrollstelle sowie anerkannter Experte für berufliche Vorsorge. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter-Sury, Erika, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Eduard Dr., von Langnau im Emmental, in Uebeschi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hilterfingen, mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Lorenz, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1242404, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung der Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, in Thun, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2002, S. 4, Publ. 391658).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kt. Bern (ASVS), in Ostermundigen.