Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.10.1948
Radiation du registre du commerce
02.05.2019
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.000.546-6
IDE/TVA
CHE-110.383.683
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Stiftung besteht in der Vorsorge zugunsten der Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod sowie unverschuldeter Notlage durch Leistungen, Unterstützungen oder Beiträge. Destinatäre sind die Arbeitnehmer der zur PAX-Gruppe gehörenden PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, der angeschlossenen Unternehmen sowie deren Hinterbliebene.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 27.06.2016 | 01.05.2019 | |
Ernst & Young AG | Basel | 10.07.2006 | 26.06.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004621724, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft in Liquidation, in Basel, CHE-110.383.683, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797567). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 3797567, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, in Basel, CHE-110.383.683, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914275).
Name neu:
Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 19.06.2017 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessang, Ludmilla, österreichische Staatsangehörige, in Saint-Louis (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorda, Michael, von Pratteln, in Pratteln, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rauber, Alexander, von Breitenbach, in Brislach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Reto, von Schwarzenburg, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn-Widmer, Nicole, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2914275, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, in Basel, CHE-110.383.683, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1695759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Janine, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.