Renseignements sur Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG
- Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG a son siège social à Romanshorn et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction de l’organisation Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 24.04.1931.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.11.2023.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG.
- À la même adresse comme Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG il sont inscrits 7 autres entreprises actives Cela comprend: Gardenia Management AG, Kade Holding AG, Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Urs Bossart,
Matthias Oswald,
Nina-Maria Futterer,
Remo Jäckli
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Bossart,
Matthias Oswald,
Nina-Maria Futterer,
Remo Jäckli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.1931
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Romanshorn
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.005.267-6
IDE/TVA
CHE-109.788.866
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen | 24.03.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Friedrich Steuer- und Wirtschaftsberatung | Frauenfeld | 01.07.2004 | 23.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005893521, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG, in Romanshorn, CHE-109.788.866, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141239). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kade, Dr. Fritz, von Romanshorn, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossart, Urs, von Oberbüren, in Zuzwil SG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäckli, Remo, von Berneck, in Büriswilen (Oberegg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oswald, Matthias, von Sommeri, in Sommeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005141239, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG, in Romanshorn, CHE-109.788.866, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, S.0, Publ. 3171031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Christina, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Futterer, Nina-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3171031, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pensionskasse der Firma Max Zeller Söhne AG, in Romanshorn, CHE-109.788.866, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2060027).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Christina, von Münchenbuchsee, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kobi, Christina].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.