Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Patronalfonds der AFG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.1985
Radiation du registre du commerce
02.10.2012
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.008.166-1
IDE/TVA
CHE-109.761.844
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Angehörige und Hinterbliebene durch Gewährung von Unterstützungen in Fällen von Alter, Krankheit, Tod, Unfall, Invalidität oder unverschuldeter Notlage, im besonderen jedoch durch Einlagen von firmenanteiligen Beiträgen in die Stiftung der einzelnen Firmen, sowie in die gemeinsam gegründete BVG-Normkasse der Arbonia-Forster-Gruppe.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen | 20.08.2008 | 01.10.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patronalfonds der AFG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6872898, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Patronalfonds der AFG, in Arbon, CH-440.7.008.166-1, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, S. 0, Publ. 6734726). Die Stiftung ist gemäss Verfügung vom 19.09.2012 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 6734726, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Patronalfonds der AFG, in Arbon, CH-440.7.008.166-1, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, S. 0, Publ. 6294634).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Vertrag vom 02.04.2012 und Verfügung vom 06.06.2012 Aktiven von CHF 6'972'488.84 auf die AFG Vorsorge, in Arbon (CH-440.7.008.130-9).
Gegenleistung:
Keine.
Numéro de publication: 6294634, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Patronalfonds der AFG, in Arbon, CH-440.7.008.166-1, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 21, Publ. 5691228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Dr. Edgar, von Balgach, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruch, Marco, von Dürrenroth, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.