Renseignements sur Pataco AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Pataco AG
- Pataco AG a son siège social à Henau et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures».
- Pataco AG a été fondée le 15.11.1976.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce SG avec l’IDI CHE-107.899.271.
- Toutes les informations sur les 3 marques déposées par l'entreprise Pataco AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Holger Friedrich Hermann Hug,
Cornel Brühwiler,
Peter Streuli,
Paul Schwizer
Organe de gestion
Holger Friedrich Hermann Hug,
Cornel Brühwiler,
Peter Streuli
les plus récents personnes habilitée à signer
Holger Friedrich Hermann Hug,
Cornel Brühwiler,
Peter Streuli,
Paul Schwizer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.919.484-2
IDE/TVA
CHE-107.899.271
Secteur
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung von und Handel mit Sicherheitslösungen und Erbringung von Beratungsleistungen für Handel und Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
rütsche & partner ag | Aadorf | 26.10.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Avanta Group AG | Baar | <2004 | 12.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pataco AG Industrie- und Unterhaltungselektronik
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
18.07.2001 | radiée | 01872/2001 | |
07.02.2001 | radiée | 09330/2000 |
Dernières notifications FOSC pour Pataco AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006052466, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pataco AG, in Uzwil, CHE-107.899.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005567115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Holger Friedrich Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005567115, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pataco AG, in Uzwil, CHE-107.899.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwizer, Paul, von Nesslau, in Degersheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Cornel, von Gossau (SG), in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streuli, Peter, von Herisau, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004968940, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pataco AG, in Uzwil, CHE-107.899.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, S.0, Publ. 3833433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
rütsche & partner ag (CHE-109.552.269), in Aadorf, Revisionsstelle [bisher: Girsberger & Rütsche Treuhand AG (CHE-109.552.269), in Wilen b. Wil (Wilen (TG))].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.