Renseignements sur PAMA Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PAMA Holding AG
- PAMA Holding AG à Mels est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». PAMA Holding AG est actif.
- L’entreprise a été fondée le 22.12.2010.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 26.01.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SG sous l’IDI CHE-141.878.791.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mels
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.068.381-8
IDE/TVA
CHE-141.878.791
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Investitionen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. .
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 03.12.2015 | 25.01.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PAMA Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005945319, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CHE-141.878.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2517433). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2517433, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CHE-141.878.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 20, Publ. 5962560). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5962560, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
PAMA Holding AG, in Mels, CH-320.3.068.381-8, Zeughausstrasse 32, 8887 Mels, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2010.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Investitionen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. .
Aktienkapital:
CHF 175'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 175'000.00.
Aktien:
1'750 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.12.2010 1'750 Namenaktien der Lüchinger Holz AG in Mels (CH-320.3.053.481-8) zum Preis von CHF 175'000.00 wofür 1'750 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüchinger, Marc, von Oberriet SG, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüchinger, Patrick, von Oberriet SG, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.