Renseignements sur Paleanchi AG in Liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Paleanchi AG in Liquidation
- Paleanchi AG in Liquidation à Mels est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Paleanchi AG in Liquidation est en liquidation.
- La direction de l’entreprise Paleanchi AG in Liquidation qui a été fondée le 10.02.2012, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.07.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-329.364.134.
- Outre l’entreprise Paleanchi AG in Liquidation il sont inscrits 13 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Adjuva Investment GmbH, Cannapharma Suisse GmbH, Eberle & Partner Holding AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.02.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mels
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.070.885-7
IDE/TVA
CHE-329.364.134
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Den Bau, den Umbau, den Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung von und Handel mit Betriebs- und Geschäftsliegenschaften sowie Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Paleanchi Ltd in liquidation
- Paleanchi SA en liquidation
- Paleanchi AG
- Paleanchi Ltd
- Paleanchi SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paleanchi AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005790101, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, André, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Daniel Hans, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005488121, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005449143).
Domizil neu:
Grofstrasse 34, 8887 Mels.
Numéro de publication: HR02-1005449143, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Paleanchi AG in Liquidation, in Mels, CHE-329.364.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005399039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Michael Alfred, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.