Renseignements sur OZAM SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de OZAM SA
- OZAM SA est une Société anonyme basée à Martigny. OZAM SA appartient au secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 17.06.2022.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 07.09.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI OZAM SA.
- Entreprises avec la même adresse: Aerion Digital Sàrl, Capital Markets Consulting SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.010.048-8
IDE/TVA
CHE-209.079.552
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le développement et la promotion d'applications digitales, de plateformes, de sites internet et de logiciels informatiques, la gestion de services après-vente. La société peut assurer toute autre activité convergente en lien direct ou indirect avec ce but ou le développement de la société. Elle est notamment en droit de participer à d'autres entreprises, d'acquérir et de vendre d'autres entreprises, d'établir des succursales et de créer des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle est en droit d'acquérir, de gérer et de vendre des titres, des droits incorporels ainsi que des immeubles et de conclure des affaires ayant un lien direct ou indirect avec le but social. La société est également en droit de procéder à des financements pour elle-même ou pour le compte d'autrui ainsi que de fournir des garanties et de se porter caution pour ses filiales et des tiers.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bender Immo SA | Martigny | 22.06.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OZAM SA
Numéro de publication: HR02-1005557043, Registre du commerce Valais, (621)
OZAM SA, à Martigny, CHE-209.079.552, société anonyme (No. FOSC 119 du 22.06.2022, Publ. 1005502082).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bortone, Francesco, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: HR01-1005502082, Registre du commerce Valais, (621)
OZAM SA, à Martigny, CHE-209.079.552, Place de Plaisance 2, 1920 Martigny, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.06.2022.
But:
La société a pour but le développement et la promotion d'applications digitales, de plateformes, de sites internet et de logiciels informatiques, la gestion de services après-vente. La société peut assurer toute autre activité convergente en lien direct ou indirect avec ce but ou le développement de la société. Elle est notamment en droit de participer à d'autres entreprises, d'acquérir et de vendre d'autres entreprises, d'établir des succursales et de créer des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle est en droit d'acquérir, de gérer et de vendre des titres, des droits incorporels ainsi que des immeubles et de conclure des affaires ayant un lien direct ou indirect avec le but social. La société est également en droit de procéder à des financements pour elle-même ou pour le compte d'autrui ainsi que de fournir des garanties et de se porter caution pour ses filiales et des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) inscrite(s):
Bee, Thomas, de Val de Bagnes, à Martigny, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Joris, Rémy Victor, de Orsières, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Bortone, Francesco, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Capuano, Giuseppe, citoyen italien, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.