Filiales (3)
Renseignements sur Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG
- Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG a son siège social à Thalwil et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.08.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-106.840.803.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Erich Widmer,
Michael Suter,
Bettina Bachmann,
Stefan Osterwalder
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.021.465-0
IDE/TVA
CHE-106.840.803
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und der Betrieb eines Ingenieur- und Vermessungsbüros, insbesondere die Tätigkeit auf dem Gebiet der Planung, der Vermessung, des kommunalen Tiefbaus und des Gemeindeingenieurwesens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rödl & Partner AG | Zürich | 04.10.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rödl & Partner Treuhand AG | Zürich | <2004 | 03.10.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005543715, Registre du commerce Zurich, (20)
Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG, in Thalwil, CHE-106.840.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Heinz, von Eggiwil, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann-Nussbaum, Mirjam, von Eggiwil, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüetschi, Heidi, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Erich, von Meilen, in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Suter, Michael, von Richterswil, in Richterswil, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005303716, Registre du commerce Zurich, (20)
Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG, in Thalwil, CHE-106.840.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner Treuhand AG (CHE-109.264.155), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005176572, Registre du commerce Zurich, (20)
Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG, in Thalwil, CHE-106.840.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677564).
Zweigniederlassung neu:
Chur (CHE-374.112.053).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.