Renseignements sur Ortex AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ortex AG
- Ortex AG avec son siège à Wangs est actif. Ortex AG est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.05.2024.
- L’entreprise Ortex AG est inscrite sous l’IDI CHE-100.813.475.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vilters-Wangs
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.027.057-6
IDE/TVA
CHE-100.813.475
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import von und Handel mit Teppichen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hewa & Partner Immobilien und Treuhand GmbH in Liquidation | Zumikon | <2004 | 12.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ortex AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006033421, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ortex AG, in Vilters-Wangs, CHE-100.813.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, S.0, Publ. 1660281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Peter, von Dittingen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hepp, Karl, von Gächlingen, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Philippe Edgar, von Zürich, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1660281, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ortex AG, in Vilters-Wangs, CHE-100.813.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 08.05.2003, S. 8, Publ. 980484).
Statutenänderung:
05.08.2014.
Zweck neu:
Import von und Handel mit Teppichen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten..
Mitteilungen neu:
Sofern die Gesellschaft die Namen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hewa & Partner Immobilien und Treuhand GmbH, in Zumikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Peter, von Dittingen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Julians STJ 10 (Malta)].
Numéro de publication: 980484, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Orteex AG, bisher in Thal, Import von und Handel mit Teppichen und Waren aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2002, S. 11, Publ. 398468).
Statutenänderung:
7.04.2003.
Firma neu:
Ortex AG.
Sitz neu:
Vilters-Wangs.
Domizil neu:
Rosenstrasse 9, 7323 Wangs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löhrer Treuhand, in Andwil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Peter, von Dittingen, in St. Julians STJ 10 (Malta), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied];
Hepp, Karl, von Gächlingen, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart, Roberto, von Flums, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hewa & Partner Immobilien und Treuhand GmbH, in Zumikon, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.