Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Fiduciaire Jordan SA
boulevard de Pérolles 4
1700 Fribourg
Renseignements sur OreMedia SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2005
Radiation du registre du commerce
04.08.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.057.939-0
IDE/TVA
CHE-112.517.109
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Tous services dans les domaines de l'édition des médias et de la communication inclus l'analyse, l'étude, les conseils, la création, la publication et la commercialisation de magazines et autres publications sur tout support et par tout moyen ainsi que toute activité en rapport avec la publication et/ou la communication, agissant pour compte propre ou compte de tiers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gefid Conseils SA | Marly | 14.12.2007 | 03.08.2011 | |
Beat Lustenberger Treuhand AG | Cham | 21.11.2005 | 05.06.2007 | |
Alfa Treuhand- und Revisions AG | St. Gallen | 19.09.2005 | 20.11.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- OreMedia Ltd
- OreMedia AG
- O.R.E.MEDIA AG in Liquidation
- O.R.E.MEDIA AG
- Erste CMI AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OreMedia SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6283220, Registre du commerce Fribourg, (217)
OreMedia SA, à Fribourg, CH-320-3057939-0, tous services dans les domaines de l'édition des médias, etc. (FOSC du 14.12.2007, p. 8/4246922). La société est radiée d'office en application de l'art. 155, al. 3 ORC, personne n'ayant fait valoir, dans le délai imparti, d'intérêt au maintien de l'inscription.
Numéro de publication: 4258958, Registre du commerce Zoug, (170)
O.R.E.MEDIA AG in Liquidation, in Zug, CH-320.3.057.939-0, Erbringung von Dienstleistungen im Verlags-, Medien-, Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2007, S. 18, Publ. 4232012). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fribourg (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 8) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht;
Firma neu: OreMedia SA.
Numéro de publication: 4246922, Registre du commerce Fribourg, (217)
O.R.E.MEDIA AG in Liquidation, précédemment à Zug, CH-320-3057939-0 (FOSC du 05.12.2007, p. 18). Siège transféré à Fribourg, Boulevard de Pérolles 4, c/o Fiduciaire Jordan SA. La situation légale étant rétablie, la dissolution d'office de la société, publiée dans la FOSC du 05.12.2007, p. 18, est révoquée en application des dispositions de l'art. 86 al. 3 ORC.
Par conséquent la raison sociale devient:
O.R.E.MEDIA AG.
Nouvelle raison sociale:
OreMedia SA[OreMedia AG] [OreMedia Ltd]. Statuts originaires du 06.09.2005, modifiés en dernier lieu le 04.12.2007.
Nouveau but:
tous services dans les domaines de l'édition des médias et de la communication inclus l'analyse, l'étude, les conseils, la création, la publication et la commercialisation de magazines et autres publications sur tout support et par tout moyen ainsi que toute activité en rapport avec la publication et/ou la communication, agissant pour compte propre ou compte de tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, au porteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
FOSC ou communication écrite. Bailly Claude, de Basel, à Genève, liquidateur inscrit, devient administrateur unique, avec signature individuelle.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Jordan S.A., à Fribourg.