Renseignements sur Optic Santos Bulle SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Optic Santos Bulle SA
- Optic Santos Bulle SA de Bulle est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 09.09.2013 et a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.10.2019.
- Optic Santos Bulle SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-283.864.192.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.553.634-5
IDE/TVA
CHE-283.864.192
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un commerce d'optique, de lunetterie et de verres de contact; commercialisation, soit achat, vente, importation, exportation et distribution d'instruments optiques en tous genres, de prothèses audio, d'appareils auditifs et de tous produits s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Optic Houlmann Bulle SA
- Optic2000 Bulle SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Optic Santos Bulle SA
Numéro de publication: HR02-1004731504, Registre du commerce Fribourg, (217)
Optic Houlmann Bulle SA, à Bulle, CHE-283.864.192 (FOSC du 30.01.2018, p. 0/4023195).
Nouvelle raison sociale:
Optic Santos Bulle SA. Statuts modifiés le 26.09.2019.
Personne inscrite modifiée:
Santos Nuno Miguel, administrateur, secrétaire, signature individuelle, maintenant administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: 4023195, Registre du commerce Fribourg, (217)
Optic Houlmann Bulle SA, à Bulle, CHE-283.864.192 (FOSC du 28.02.2017, p. 0/3374343).
Personne radiée:
Houlmann Christophe Jean Justin, administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: 3374343, Registre du commerce Fribourg, (217)
Optic2000 Bulle SA, à Bulle, CHE-283.864.192 (FOSC du 27.11.2014, p. 0/1845643).
Nouvelle raison sociale:
Optic Houlmann Bulle SA. Statuts modifiés le 22.02.2017.
Personnes radiées:
Saker Hibetollah Fayssal, administrateur, signature individuelle. Abou Zeid Hana, procuration individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Houlmann Christophe Jean Justin, de Clos du Doubs, à Blonay, administrateur président, signature individuelle. Santos Nuno Miguel, de La Verrerie, à Le Mouret, administrateur secrétaire, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.