Adresse
Centro l'Uovo di Manno
6928 Manno
Renseignements sur Omnisystem SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omnisystem SA
- Omnisystem SA avec son siège à Manno est une Société anonyme du domaine «Fourniture de services informatiques». Omnisystem SA est actif.
- Omnisystem SA a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.11.2019. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Omnisystem SA est inscrite sous l’IDI CHE-101.397.982.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Franco Curci,
Claudia De Giorgi Rezzonico,
Claudio Regazzoni
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.02.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Manno
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.004.770-2
IDE/TVA
CHE-101.397.982
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine)
La progettazione, la consulenza e la vendita di sistemi di comunicazione; la calcolazione e le misurazioni tecniche per la pianificazione di reti e coperture radio; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di comunicazione; la vendita e l'assistenza Telepage; l'installazione di impianti e di sistemi di comunicazione. La società potrà pure espletare attività di commercio di beni (import-export) e/o servizi con attinenza in particolare i settori testé indicati, come pure l'intermediazione economica e commerciale ivi connessa.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HRK & Partners SA | Lugano | 14.02.2011 | 31.10.2019 | |
Studio Fiduciario Hamid-Reza Khoyi | Lugano | 27.03.2009 | 13.02.2011 | |
Fasola Pierangelo, Studio fiduciario-commercialistico | Lugano | <2004 | 26.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- De Giorgi Edy SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Omnisystem SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004750811, Registre du commerce Tessin, (501)
Omnisystem SA, in Manno, CHE-101.397.982, società anonima (Nr. FUSC 31 del 14.02.2011, p.18, Pubbl. 6031560).
Statuti modificati:
24.10.2019.
Nuovo scopo:
La progettazione, la consulenza e la vendita di sistemi di comunicazione;
la calcolazione e le misurazioni tecniche per la pianificazione di reti e coperture radio;
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di comunicazione;
la vendita e l'assistenza Telepage;
l'installazione di impianti e di sistemi di comunicazione. La società potrà pure espletare attività di commercio di beni (import-export) e/o servizi con attinenza in particolare i settori testé indicati, come pure l'intermediazione economica e commerciale ivi connessa. (Per la versione integrale dello scopo si rinvia allo statuto).
Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 2'000.00 [finora: 50 azioni al portatore da CHF 2'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, possono essere fatte mediante solo lettera raccomandata o e-mail con conferma di ricezione. Secondo dichiarazione del 24.10.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
HRK & Partners SA (CH-501.3.015.236-1), in Lugano, ufficio di revisione;
Codoni, Maurizio, da Cabbio, in Tremona (Mendrisio), con procura collettiva a due.
Numéro de publication: 6031560, Registre du commerce Tessin, (501)
Omnisystem SA, in Manno, CH-514.3.004.770-2, società anonima (FUSC no. 152 del 10.08.2009, p. 18, Pubbl. 5188708).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Studio Fiduciario Hamid-Reza Khoyi (CH-514.1.028.766-3), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
HRK & Partners SA (CH-501.3.015.236-1), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: 5188708, Registre du commerce Tessin, (501)
Omnisystem SA, in Manno, CH-514.3.004.770-2, Società anonima (FUSC no. 60 del 27.3.2009, pagina 19, publ. 4946154).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Codoni, Maurizio, da Cabbio, in Tremona (Mendrisio), con procura collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.