Renseignements sur Omnia Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omnia Holding SA
- Omnia Holding SA avec son siège à Verbier est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Omnia Holding SA est actif.
- Omnia Holding SA a été fondée le 21.08.2014.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-313.976.248.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.08.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Val de Bagnes
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.008.786-5
IDE/TVA
CHE-313.976.248
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise de participations directes ou indirectes, gestion, financement d'entreprises de toute nature, en Suisse et à l'étranger, ainsi que prestation de services de toutes nature en faveur de ses sociétés filles (cf statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 21.01.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 17.09.2014 | 20.01.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
04.03.2022 | actif | 03052/2022 | |
PFISTER | 22.01.2015 | actif | 50358/2015 |
Dernières notifications FOSC pour Omnia Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005608287, Registre du commerce Valais, (621)
Omnia Holding SA, à Val de Bagnes, CHE-313.976.248, société anonyme (No. FOSC 39 du 24.02.2022, Publ. 1005414018).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Burrus, Jean-Philippe, de Boncourt, à Vufflens-le-Château, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005414018, Registre du commerce Valais, (621)
Omnia Holding SA, à Val de Bagnes, CHE-313.976.248, société anonyme (No. FOSC 14 du 21.01.2021, Publ. 1005080055).
Inscription ou modification de personne(s):
Burrus, Jean-Paul, de Boncourt, à Val de Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle];
Burrus, Jean-Philippe, de Boncourt, à Vufflens-le-Château, administrateur, avec signature collective à deux;
Burrus, Laure Alexandra, de Boncourt, à Zollikon, administratrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005080055, Registre du commerce Valais, (621)
Omnia Holding SA, à Val de Bagnes, CHE-313.976.248, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067183).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), à Lausanne, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.